Despacho 9411/2001 (2.ª série). - Por despacho de 28 de Março de 2001 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 16 de Janeiro de 2001):
Licenciada Maria Olinda da Silva Nunes, assistente além do quadro da Faculdade de Direito desta Universidade - prorrogado o contrato por um biénio, com início em 9 de Março de 2001.
Por despacho de 31 de Janeiro de 2001 do vice-reitor da Universidade de Coimbra proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 16 de Janeiro de 2001):
Rui Jorge Abreu Morais Antunes - contratado a termo certo, por conveniência urgente de serviço, por um ano, como telefonista, a tempo parcial, para os Serviços Centrais desta Universidade, com início em 1 de Fevereiro de 2001.
(Não carecem de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Abril de 2001. - A Administradora, Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.