Aviso 3788/2001 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que foram prorrogados os seguintes contratos a termo certo:
Despacho de 13 de Fevereiro de 2001, por mais seis meses, com Ana Lúcia Santos Pacheco, a partir de 3 de Abril de 2001.
Despacho de 13 de Fevereiro de 2001, por mais um ano, com Angelino Silva Lopes, Fernando Queirós da Silva e Jorge Miguel Santos Ribeiro, a partir de 3 de Abril de 2001.
Despacho de 9 de Março de 2001, por mais um ano, com Rita Maria Teixeira Vale Pinto Pedras, a partir de 2 de Maio de 2001.
Despacho de 9 de Março de 2001, por mais um ano, com Anabela Correia Semide, Maria da Conceição Teixeira e Margarida Maria Gomes Ribeiro, a partir de 15 de Maio de 2001.
(Isentos de visto do Tribunal de Contas.)
27 de Março de 2001. - O Presidente da Câmara, Rui António Pinto da Silva.