Despacho 4037/2001 (2.ª série). - Por despachos do director-geral:
De 31 de Janeiro de 2001:
Ivone Maria Vieira Xavier Botelho Antunes, segunda-ajudante da 2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures - nomeada primeira-ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Cascais (1.º escalão, índice 255), ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
De 2 de Fevereiro de 2001:
Ana Cristina Martins Silva Mártires, segunda-ajudante da Conservatória dos Registos Civil e Predial e Cartório Notarial de Alcoutim - nomeada primeira-ajudante da Conservatória do Registo Civil de Albufeira (1.º escalão, índice 255), por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 6 de Fevereiro de 2001.
Elisabete Lopes Quelhas Silva Morais Santos, segunda-ajudante do Cartório Notarial de Rio Maior - nomeada primeira-ajudante dos mesmos serviços (4.º escalão, índice 290), ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Rui Jorge Cunha Rebelo, segundo-ajudante do 22.º Cartório Notarial de Lisboa - nomeado primeiro-ajudante do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Lisboa (1.º escalão, índice 255), ficando exonerado das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
De 8 de Fevereiro de 2001:
Maria Filomena Alonso Velez Marques, segunda-ajudante da Conservatória do Registo Civil de Almada - nomeada primeira-ajudante dos mesmos serviços (2.º escalão, índice 265), ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)
13 de Fevereiro de 2001. - A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.