Aviso 1232/2001 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis meses:
António Manuel Pinto Oliveira - topógrafo 2.ª classe, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2000, por despacho de 26 de Setembro de 2000.
Maria Fernanda Gomes Ferreira Fonseca - auxiliar de acção educativa, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2000, por despacho de 20 de Outubro de 2000.
Ângela Maria Fidalgo Parra Machado - auxiliar de acção educativa, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2000, por despacho de 20 de Outubro de 2000.
Maria da Conceição Cardoso dos Santos - auxiliar de serviços gerais, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2000, por despacho de 24 de Novembro de 2000.
Maria de Fátima Teixeira de Sá e Lopes - auxiliar de acção educativa, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2000, por despacho de 27 de Novembro de 2000.
Ana Paula Carvalho Soares Coutinho - assistente administrativo, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2000, por despacho de 30 de Novembro de 2000.
Cristina do Céu Rodrigues Rosário - assistente administrativo, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2001, por despacho de 11 de Janeiro de 2001.
Elisabete Carvalho Quintais Frias - assistente administrativo, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2001, por despacho de 11 de Janeiro de 2001.
(A celebração destes contratos de trabalho não estão sujeitos a visto do Tribunal de Contas.)
11 de Janeiro de 2001. - O Presidente da Câmara, José Agostinho Gomes Correia.