Despacho 1078/2001 (2.ª série) - AP. - Por despachos do conselho de administração de 20 de Dezembro de 2000:
Artur Manuel Fernandes Gomes Ferreira - promovido para o lugar de chefe de serviço de cirurgia maxifacial do quadro de pessoal destes Hospitais, sendo exonerado com efeitos a partir da data da aceitação do novo lugar.
Liliana Dinis Silva - promovida para o lugar de enfermeira especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica do quadro de pessoal destes Hospitais, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2001, sendo exonerada com efeitos a partir da mesma.
José Carlos Santos Reis - promovido para o lugar de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica do quadro de pessoal destes Hospitais, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2001, sendo exonerado com efeitos a partir da mesma.
Rui José Lopes Torres - promovido para o lugar de enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação do quadro de pessoal destes Hospitais, sendo exonerado com efeitos a partir da data da aceitação do novo lugar.
Por despacho do conselho de administração de 4 de Janeiro de 2001:
Maria Margarida Fernandes Marques Ferreira - promovida para o lugar de técnica profissional principal do quadro de pessoal destes Hospitais, sendo exonerada com efeitos a partir da data da aceitação do novo lugar.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2001. - Pela Directora do Serviço de Pessoal, (Assinatura ilegível.)