Despacho (extracto) n.º 1306/2001 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do reitor da Universidade de Aveiro:
De 9 de Outubro de 2000:
Doutor Leonel Marques Vitorino Joaquim - contratado como professor auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por conveniência urgente de serviço, a partir de 9 de Outubro de 2000, inclusive, extinguindo-se o anterior contrato como professor auxiliar convidado a partir da mesma data.
Doutor Ricardo Assis Guimarães Dias - contratado como professor auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por conveniência urgente de serviço, a partir de 9 de Outubro de 2000, inclusive, extinguindo-se o anterior contrato como professor auxiliar convidado a partir da mesma data.
Licenciada Maria João Miranda Nazaré Loureiro - contratada como assistente convidada além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 9 de Outubro de 2000, inclusive.
Licenciada Maria Leonor Simões dos Santos - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 9 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Fevereiro de 2001 (final da época de recurso do 1.º semestre do ano lectivo de 2000-2001).
Licenciada Ana Raquel Gomes São Marcos Simões - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 9 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Fevereiro de 2001 (final da época de recurso do 1.º semestre do ano lectivo de 2000-2001).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 13 de Outubro de 2000:
Licenciada Ana Alexandra Valente Rodrigues - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 13 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Setembro de 2001 (final da época de recurso do 1.º semestre do ano lectivo de 2000-2001). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 17 de Outubro de 2000:
Mestre Francislê Neri de Souza - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 10 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Setembro de 2001 (final da época de recurso do ano lectivo de 2000-2001).
Licenciada Ana Luísa Ferreira Andrade Ramos - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 27 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Setembro de 2001 (final da época de recurso do ano lectivo de 2000-2001).
Licenciada Ana Raquel Reis Couto Xambre - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 27 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Setembro de 2001 (final da época de recurso do ano lectivo de 2000-2001).
Licenciada Leonor da Conceição Teixeira - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 27 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Setembro de 2001 (final da época de recurso do ano lectivo de 2000-2001).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 19 de Outubro de 2000:
Mestre Ana Luísa Pinheiro Lomelino Velosa - contratada como assistente além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, pelo período de seis anos, prorrogável por um biénio, por conveniência urgente de serviço, a partir de 23 de Outubro de 2000, inclusive. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 24 de Outubro de 2000:
Mestre Eduardo Jorge Marques de Oliveira Ferraz - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade
de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 24 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Fevereiro de 2001 (final da época de recurso do 1.º semestre do ano lectivo de 2000-2001).
Licenciada Carla Isabel Barreto Salgueiro Melo - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 24 de Outubro de 2000, inclusive, e até 14 de Setembro de 2001 (final da época de recurso do ano lectivo de 2000-2001).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 6 de Novembro de 2000:
Licenciada Raquel Matias da Fonseca - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por conveniência urgente de serviço, a partir de 6 de Novembro de 2000, inclusive, e até 14 de Setembro de 2001 (final da época de recurso do ano lectivo de 2000-2001). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 8 de Novembro de 2000:
Licenciada Ana Margarida Rocha de Oliveira Cavaco - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 8 de Novembro de 2000, inclusive.
Licenciada Maria da Conceição Cristo Santos Lopes - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 8 de Novembro de 2000, inclusive.
Licenciada Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 8 de Novembro de 2000, inclusive.
Licenciado José Paulo Jesus Rainho - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 8 de Novembro de 2000, inclusive.
Licenciado Victor Daniel Neto dos Santos - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 8 de Novembro de 2000, inclusive.
Licenciado Paulo Sérgio Brito André - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 8 de Novembro de 2000, inclusive.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 20 de Novembro de 2000:
Doutor Iuliu Bobos Radu - contratado como professor auxiliar convidado além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por conveniência urgente de serviço, a partir de 20 de Novembro de 2000, inclusive. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
5 de Janeiro de 2001. - O Administrador, Jorge Baptista Lopes.