Despacho (extracto) n.º 24 992/2000 (2.ª série). - Por despacho de 6 de Outubro do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Hugo Miguel Oliveira Lains - autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto Politécnico como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 16 de Outubro de 2000 a 31 de Julho de 2001.
Por despacho de 20 de Outubro do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Fernando Ferreira da Cruz - autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto Politécnico como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, pelo período de 9 de Outubro de 2000 a 28 de Fevereiro de 2001.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Novembro de 2000. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.