Rectificação 758/2000 - AP. - Devido a que a publicação inserta no Diário da República, 2.ª série, n.º 166, apêndice n.º 103, de 20 de Julho de 2000, a p. 31, saiu com incorrecções, desta forma rectifica-se que onde se lê:
"Por despacho de 15 de Junho de 2000 do conselho de administração deste Hospital:
Autorizadas as renovações dos contratos de trabalho a termo certo por mais seis meses, com início em 14 de Julho de 2000 [...]
Celeste Maria Manso Vilela Pires.
Elsa Maria Marques Pais Mamede Hilário.
José Pires Antunes.
Maria Otília Reis Cacheira Barata.
Maria Rosário Afonso Martins Rodrigues."
deve ler-se:
"Por despacho de 15 de Junho de 2000 do conselho de administração deste Hospital:
Autorizadas as renovações dos contratos de trabalho a termo certo, com início em 14 de Julho de 2000 e até à data indicada à frente de cada elemento:
Celeste Maria Manso Vilela Pires - 31 de Dezembro de 2000.
Elsa Maria Marques Pais Mamede Hilário - 2 de Janeiro de 2001.
José Pires Antunes - 11 de Janeiro de 2001.
Maria Otília Reis Cacheira Barata - 16 de Dezembro de 2000.
Maria Rosário Afonso Martins Rodrigues - 17 de Dezembro de 2000."
Devido a que a publicação inserta no Diário da República, 2.ª série, n.º 75, apêndice n.º 47, de 29 de Março de 2000, a p. 35, saiu com incorrecções, desta forma rectifica-se que onde se lê:
"Por despacho de 9 de Fevereiro de 2000 do conselho de administração deste Hospital:
Maria Olívia da Conceição Gonçalves Vilela [...] autorizada a renovação [...] por mais seis meses, com início em 25 de Março de 2000 [...]"
deve ler-se:
"Por despacho de 9 de Fevereiro de 2000 do conselho de administração deste Hospital:
Maria Olívia da Conceição Gonçalves Vilela [...] autorizada a renovação [...] por mais quatro meses, com início em 25 de Março de 2000 e até 15 de Julho de 2000."
Devido a que a publicação inserta no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, apêndice n.º 98, de 3 de Julho de 2000, a p. 27, saiu com incorrecções, rectifica-se que onde se lê:
"Por despacho de 18 de Maio de 2000 do conselho de administração deste Hospital:
Sandra Cristina Martins [...] autorizada a renovação [...] por mais seis meses, com início em 17 de Junho de 2000 [...]"
deve ler-se:
"Por despacho de 18 de Maio de 2000 do conselho de administração deste Hospital:
Sandra Cristina Martins [...] autorizada a renovação [...] com início em 17 de Junho de 2000 e até 31 de Outubro de 2000."
8 de Agosto de 2000. - A Administradora-Delegada, Maria do Rosário Beirão.