Rectificação 370/2000 - AP. - Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 73, apêndice n.º 44, de 27 de Março de 2000, rectifica-se que onde se lê:
(ver documento original)
deve ler-se:
(ver documento original)
Onde se lê:
"Por despacho de 21 de Outubro de 1999 da coordenadora do Centro de Área Educativa de Leiria, no uso de competências delegadas pelo Despacho 24 409/99, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 13 de Dezembro de 1999:
Fernando Jorge Gaspar Rodrigues, professor provisório do 12.º Grupo B (Electrotecnia), da Escola Secundária/3 de Figueiró dos Vinhos - rescindido o contrato, a seu pedido, com efeitos a partir de 8 de Novembro de 1999."
deve ler-se:
"Por despacho de 28 de Outubro de 1999 da coordenadora do Centro de Área Educativa de Leiria, no uso de competências delegadas pelo Despacho 24 409/99, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 13 de Dezembro de 1999:
Jorge Fernando Gaspar Rodrigues, professor provisório do 12.º Grupo B (Electrotecnia), da Escola Secundária/3 de Figueiró dos Vinhos - rescindido o contrato, a seu pedido, com efeitos a partir de 8 de Novembro de 1999."
Onde se lê:
"Por despacho de 8 de Novembro de 1999 da coordenadora do Centro de Área Educativa de Leiria, no uso de competências delegadas pelo Despacho 24 409/99, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 13 de Dezembro de 1999:
Anabela Viegas Ferreira Matos, professora provisória do 8.º Grupo A (Português, Latim e Grego), da Escola Secundária/3 de Porto de Mós - rescindido o contrato, a seu pedido, com efeitos a partir de 8 de Novembro de 1999."
deve ler-se:
"Por despacho de 8 de Novembro de 1999 da coordenadora do Centro de Área Educativa de Leiria, no uso de competências delegadas pelo Despacho 24 409/99, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 13 de Dezembro de 1999:
Anabela Viegas Ferreira Matos, professora provisória do 8.º Grupo A (Português, Latim e Grego), da Escola Secundária/3 de Porto de Mós - rescindido o contrato, a seu pedido, com efeitos a partir de 23 de Novembro de 1999.
5 de Abril de 2000. - A Coordenadora, Maria Odete da Conceição João.