Cessação de Contratos
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado com este município, os seguintes trabalhadores:
Paula Maria Santos Sousa - aposentação com efeitos a 29 de julho de 2014
Maria do Céu Gonçalves da Rocha Sá Lima - exoneração com efeitos a 01 de janeiro de 2015
Maria Azevedo Vieira - Assistente Operacional - aposentação com efeitos a 01 de abril de 2015
Rosa da Conceição de Sá Pereira de Sousa - aposentação com efeitos a 01 de abril de 2015
João Alexandre Santos Gonçalves - denúncia, com efeitos a 06 de maio de 2015
Maria de Lurdes Dantas Lima - aposentação com efeitos a 01 de maio de 2015
Liliana Vanessa Rodrigues Vieira - denúncia com efeitos a 25 de junho de 2015
Palmira Matos Carneiro de Sousa - rescisão com efeitos a partir de 7 de setembro de 2015
Manuel luís Ferreira Martins - exoneração com efeitos a partir do dia 18 de agosto de 2015
24 de setembro de 2015. - O Presidente da Câmara Municipal, Victor Manuel Alves Mendes, Eng.
308977064