Despacho 2190/2000 (2.ª série) - AP. - Por despacho de 5 de Julho de 1999 da Ministra da Saúde:
Carla Sofia Sobral Duarte Henrique, enfermeira, nível 1 - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com efeitos a 1 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 1 de Julho de 1998.
Maria Soledade Guerreiro Velez Grilo, enfermeira, nível 1 - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com efeitos a 15 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 15 de Julho de 1998.
Maria Goreti Salvado Ferreira Rasteiro, enfermeira, nível 1 - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com efeitos a 7 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 7 de Julho de 1998.
Maria de Fátima Castanheira Jesus Moreira, enfermeira, nível 1 - autorizada a renovação, por um período de seis meses, a partir de 19 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 19 de Janeiro de 1998.
Por despacho de 3 de Agosto de 1999 da Ministra da Saúde:
Hélia da Conceição Abrantes Ferreira Rodrigues, assistente administrativa - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com início em 4 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 4 de Janeiro de 1999.
Dina Paula Figueiredo Sopas, assistente administrativa - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com início em 4 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 4 de Janeiro de 1999.
Hélder Seiça Gomes, auxiliar de apoio e vigilância - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com início em 15 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 15 de Janeiro de 1998.
Edite Lurdes Novais da Silva, telefonista - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com início em 19 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 19 de Janeiro de 1998.
Maria Cristina Ramos Perpétua, assistente administrativa - autorizada a renovação, por um período de seis meses, com início em 11 de Julho de 1999, do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 11 de Janeiro de 1999.
9 de Fevereiro de 2000. - A Coordenadora, Maria Hermínia Simões.