Despacho 3671/2000 (2.ª série). - Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º do Decreto-Lei 178/96, é autorizado o abono de vencimento de exercício perdido por motivos de doença aos seguintes funcionários do quadro de pessoal do Governo Civil de Setúbal:
Ana Paula Veríssimo Guilherme de Jesus, assistente administrativa - no período de 4 de Junho a 2 de Julho de 1999 (29 dias) e 2 de Novembro de 1999 (um dia);
Cecília Maria Pinho Jorge, assistente administrativa principal - nos períodos de 18 e 19 de Fevereiro de 1999 (dois dias), de 16 a 18 de Junho de 1999 (três dias), de 19 a 23 de Julho de 1999 (cinco dias) e de 2 a 5 de Novembro de 1999 (quatro dias);
Damásia Maria Zambujo Nascimento, telefonista - nos períodos de 19 a 23 de Janeiro de 1998 (cinco dias), de 1 a 5 de Junho de 1998 (cinco dias), de 28 de Setembro a 2 de Outubro de 1998 (cinco dias), de 20 de Maio a 2 de Junho de 1999 (14 dias) e de 20 e 21 de Junho de 1999 (dois dias);
Luísa de Fátima da Cruz Fernandes Henriques, assistente administrativa - no período de 24 a 30 de Junho de 1999 (sete dias);
Maria Assunção Fátima Martinho Fernandes Alpedrinha, assistente administrativa principal - no período de 2 a 13 de Agosto de 1999 (12 dias);
Maria do Carmo da Silva Durães, assistente administrativa principal - no período de 10 a 13 de Agosto de 1999 (quatro dias);
Maria Elisa Boleto Laranjo Jorge, assistente administrativa - no período de 7 a 22 de Julho de 1999 (16 dias);
Maria Filomena Torrado Barroso da Cruz Pereira Gomes, chefe de secção - no período de 20 de Abril a 6 de Maio de 1999 (17 dias);
Maria de Lurdes Carraça Sequeira Ferreira, telefonista - no período de 12 a 16 de Abril de 1999 (cinco dias) e 31 de Março de 1999 (um dia);
Maria Natália Gamito Rodrigues Brás, operadora de sistema de 2.ª classe - no período de 2 a 6 de Agosto de 1999 (cinco dias);
Maria Rosália Silva Sérgio Rodrigues, assistente administrativa - nos períodos de 26 a 30 de Janeiro de 1998 (cinco dias), de 25 de Fevereiro a 6 de Março de 1998 (10 dias), de 11 a 21 de Maio de 1998 (11 dias), de 1 a 12 de Fevereiro de 1999 (12 dias) e de 22 de Fevereiro a 5 de Março de 1999 (12 dias);
Olga Maria Ribeiro Orelha Duarte, auxiliar administrativa - nos períodos de 1 e 2 de Janeiro de 1998 (dois dias), de 15 a 19 de Junho de 1998 (cinco dias), de 13 a 23 de Outubro de 1998 (10 dias), de 5 a 19 de Abril de 1999 (15 dias) e de 19 de Julho a 2 de Agosto de 1999 (15 dias);
Orlando José Mendes dos Santos Mota, assistente administrativo - no período de 6 a 15 de Setembro de 1999 (10 dias).
26 de Janeiro de 2000. - O Secretário, Arménio da Silva Duque.