Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Aveiro deliberou:
Na sua reunião de 4 de Novembro de 2008, renovar a Comissão de Serviço a Albino José Correia Arromba da Cunha, no cargo de director do Departamento Administrativo e Financeiro, com efeitos a partir de 6 de Janeiro de 2009;
Na sua reunião de 18 de Novembro de 2008, renovar a Comissão de Serviço a Rui Manuel Martins Jorge Ferreira, no cargo de Chefe da Divisão de Estudos e Controlo de Qualidade, com efeitos a partir de 10 de Março de 2009.
5 de Dezembro de 2008. - O Director-Delegado, Alberto Roque Ferreira Rodrigues.
301082502