Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso da competência que me foi delegada pela Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade de Administradores da Insolvência, por deliberação publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 07 de Julho de 2005, faço público que, relativamente às listas dos Administradores da Insolvência publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 11 de Abril de 2008, concedi as seguintes suspensões:
Angelina Maria Carrelha Cunha Machado Magalhães - Suspensa a seu pedido de 07 de Janeiro de 2009 a 06 de Julho de 2009.
Fernando Augusto Acciaioli Homem de Gouveia - Suspenso a seu pedido de 02 de Janeiro de 2009 a 01 de Janeiro de 2011.
Patrícia Carla Baltazar Bastos da Cruz Resende - Suspensa a seu pedido de 14 de Janeiro de 2009 a 13 de Janeiro de 2010.
21 de Novembro de 2008. - O Presidente da Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade dos Administradores da Insolvência, João Augusto de Moura Ribeiro Coelho.