Ao abrigo do disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso da competência que me foi delegada pela Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade de Administradores da Insolvência, por deliberação publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 07 de Julho de 2005, faço público que, relativamente às listas dos Administradores da Insolvência publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 11 de Abril de 2008, concedi as seguintes suspensões:
Teresa Margarida Cabral Teles - Suspensa a seu pedido de 30 de Outubro de 2008 a 30 de Outubro de 2010.
Paulo Renato Ferreira Alves - Suspenso a seu pedido de 06 de Novembro de 2008 a 06 de Novembro de 2010.
José Maria Simões Pisco - Suspenso a seu pedido de 11 de Dezembro de 2008 a 11 de Dezembro de 2010.
14 de Outubro de 2008. - O Presidente da Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade dos Administradores da Insolvência, João Augusto de Moura Ribeiro Coelho.