Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho (Lei 99/2003, de 27 de Agosto), com os seguintes trabalhadores:
- Ana Raquel Roque Silva, por mais seis meses, de 22 de Junho de 2008 a 21 de Dezembro de 2008;
- António Francisco de Lemos Bernardino, por mais seis meses, de 22 de Junho de 2008 a 21 de Dezembro de 2008;
- António Manuel Fortunato Costa e Silva, por mais seis meses, de 18 de Junho de 2008 a 17 de Dezembro de 2008;
- Liliana Isabel Paixão Curro, por mais seis meses, de 22 de Junho de 2008 a 21 de Dezembro de 2008;
- Luís Filipe Aleixo Lino, por mais seis meses, de 22 de Junho de 2008 a 21 de Dezembro de 2008;
- Manuel José Cachola Raminhos, por mais seis meses, de 03 de Julho de 2008 a 02 de Janeiro de 2008;
- Marco André Roque Grilo, por mais seis meses, de 22 de Junho de 2008 a 21 de Dezembro de 2008;
- Maria Alexandra Campaniço Amado, por mais seis meses, de 22 de Junho de 2007 a 21 de Dezembro de 2008;
- Maria Eduarda Nero Velhinho Campaniço, por mais seis meses, de 22 de Junho de 2008 a 21 de Dezembro de 2008;
- Pedro Miguel Galvão Parrança, por mais seis meses, de 18 de Junho de 2008 a 17 de Dezembro de 2008;
Mais se torna público que pediu rescisão de contrato, o seguinte trabalhador:
- Joaquim dos Santos Caixão Rocha - Cantoneiro de Limpeza, com efeitos a 01 de Maio de 2008.
9 de Setembro de 2008. - O Presidente da Câmara, Manuel Luís da Rosa Narra.
300719931