Despacho (extrato) n.º 10826/2015
Por despacho de 24 de setembro de 2014, do presidente do IPG, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial de:
Carla Isabel Santos de Sousa Bento, como assistente convidada, a tempo parcial (58 %), índice remuneratório 100, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
Carlos Diogo Duarte Rocha, como assistente convidado, a tempo parcial (59,9 %), índice remuneratório 100, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
Francisco Paula de Carvalho Nogueira Coelho, como assistente convidado, a tempo parcial (56 %), índice remuneratório 135, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
João Carlos Bernardino Ramalho, como assistente convidado, a tempo parcial (50 %), índice remuneratório 100, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
Luís António Carvalho Almeida, como assistente convidado, a tempo parcial (38 %), índice remuneratório 100, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
Luís Filipe Pinto Gomes Ambrósio, como professor adjunto convidado, a tempo parcial (46 %), índice remuneratório 185, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
Nelson Manuel Loureiro Soares, como assistente convidado, a tempo parcial (41 %), índice remuneratório 100, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
Rui Pedro Pinheira Cerveira, como assistente convidado, a tempo parcial (36 %), índice remuneratório 100, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
Susana Maria Ferreira de Melo Abreu, como professora adjunta convidada, a tempo parcial (50 %), índice remuneratório 185, com início a 1 de outubro de 2014 e termo a 31 de julho de 2015.
22 de setembro de 2015. - O Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Constantino Mendes Rei.
208963197