Aviso 19 133/2007
Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso da competência que me foi delegada pela comissão de apreciação e controlo da actividade de administradores da insolvência, por deliberação publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 7 de Julho de 2005, faço público que, relativamente às listas dos administradores da insolvência publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 23 de Agosto de 2007, concedi as seguintes suspensões:
Jorge Cardoso Abrantes - suspenso, a seu pedido, entre 4 de Outubro de 2007 e 4 de Outubro de 2009;
Pedro Proença de Oliveira Alves Garcia - suspenso, a seu pedido, entre 18 de Outubro de 2007 e 18 de Outubro de 2009.
18 de Setembro de 2007. - O Presidente da Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade dos Administradores da Insolvência, João Augusto de Moura Ribeiro Coelho.