Despacho 20 953/2007
Por meu despacho de 7 de Agosto de 2007, Ana Paula Lampreia Banza Zarcos Palma foi exonerada, a seu pedido, do cargo de vice-presidente do conselho directivo da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, com efeitos a partir de 30 de Setembro de 2007.
Em sua substituição, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 11 do artigo 4.º do Regulamento para a Eleição do Conselho Directivo da Escola Superior de Saúde, é nomeada para o cargo de vice-presidente da respectiva Escola Maria João Galantinho Lampreia, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2007.
21 de Agosto de 2007. - O Presidente, José Luís Ramalho.