Despacho 18 156/2007
Por meu despacho de 26 de Junho de 2007, foi exonerada Maria Manuel Santos Rodrigues, a seu pedido, do cargo de vice-presidente do conselho directivo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, com efeitos a partir de 26 de Julho de 2007.
Em sua substituição, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 11 do artigo 4.º do regulamento para a eleição do conselho directivo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, é nomeado para o cargo de vice-presidente da respectiva Escola José Filipe Pires dos Reis, com efeitos a 27 de Julho de 2007.
16 de Julho de 2007. - O Presidente, José Luís Ramalho.