Despacho (extracto) n.º 3184/2007
Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências (despacho 6081/2006, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 14 de Março de 2006), foi concedida equiparação a bolseiro fora do País aos seguintes docentes:
De 31 de Julho de 2006:
Doutor José Fortes do Nascimento Lopes, professor auxiliar - no período de 30 de Agosto a 4 de Setembro de 2006.
De 28 de Novembro de 2006:
Doutor Amadeu Mortágua Velho da Maia Soares, professor catedrático - no período de 17 a 21 de Dezembro de 2006.
Doutor Atílio Manuel da Silva Gameiro, professor associado nos - períodos de 4 a 6, de 7 a 9 e de 12 a 15 de Dezembro de 2006.
Doutora Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho, professora associada - nos dias 24 e 25 de Novembro de 2006.
Doutor Carlos Manuel Martins Santos Fonseca, professor auxiliar convidado - no período de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2006.
Licenciado Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida, assistente convidado - no período de 27 de Novembro a 2 de Dezembro de 2006.
De 4 de Dezembro de 2006:
Doutora Celeste de Oliveira Alves Coelho, professora catedrática - no período de 3 a 5 de Dezembro de 2006.
Doutor James Stover Taylor, professor catedrático visitante - nos períodos de 6 a 8 e de 11 a 13 de Dezembro de 2006.
Doutora Maria Raquel Rocha Pinto, professora auxiliar - no período de 13 de Fevereiro a 3 de Setembro de 2007.
Doutor Andreas Öschner, professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial (30%) - no período de 4 a 10 de Dezembro de 2006.
De 6 de Dezembro de 2006:
Doutora Ana Maria Reis d'Azevedo Breda, professora associada com agregação - no período de 9 a 16 de Dezembro de 2006.
Doutor Rui Armando Gomes Santiago, professor associado com agregação - no período de 11 a 15 de Dezembro de 2006.
Doutora Maria Teresa Geraldo Carvalho, professora auxiliar - no período de 11 a 15 de Dezembro de 2006.
Mestre Abdelilah Suisse, leitor - no período de 18 a 21 de Dezembro de 2006.
Mestre Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves, equiparado a assistente do 2.º triénio - no período de 16 a 21 de Dezembro de 2006.
Engenheiro Filipe José Casal Teles Nunes, assistente convidado - no período de 14 a 17 de Dezembro de 2006.
Licenciada Maria Isabel Ferreira Bartolomeu, assistente convidada, a título gratuito - no período de 14 a 17 de Dezembro de 2006.
De 12 de Dezembro de 2006:
Doutor Joaquim Manuel Vieira, professor catedrático - no período de 4 a 6 de Dezembro de 2006.
Doutora Nancy Louisa Lee Harper, professora associada com agregação - no período de 6 a 10 de Dezembro de 2006.
Doutor António Luís Jesus Teixeira, professor auxiliar - no período de 4 a 10 de Dezembro de 2006.
Doutora Maria Fernanda Amaro de Matos Brasete, professora auxiliar - no período de 18 a 21 de Dezembro de 2006.
Mestre Anabela Valente Simões, equiparada a assistente do 2.º triénio - no período de 13 a 15 de Dezembro de 2006.
De 14 de Dezembro de 2006:
Doutor Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha, professor catedrático - no período de 26 a 29 de Dezembro de 2006.
Doutor António José Nunes Navarro Rodrigues, professor auxiliar - no período de 11 a 13 de Dezembro de 2006.
Doutor Varqa Carlos Jalali, professor auxiliar convidado - no período de 4 a 17 de Janeiro de 2007.
Engenheiro Rui Pedro de Oliveira Alves, assistente convidado - no período de 13 a 16 de Dezembro de 2006.
De 18 de Dezembro de 2006:
Doutor Dmitry Victorovitch Evtyugin, professor associado - no período de 8 a 10 de Janeiro de 2007.
De 20 de Dezembro de 2006:
Doutor João Pedro Paiva de Oliveira, professor catedrático - no período de 11 a 15 de Dezembro de 2006.
Doutora Nancy Louisa Lee Harper, professora associada com agregação - no período de 22 de Dezembro de 2006 a 7 de Janeiro de 2007.
Doutor António Jorge Fernandes, professor auxiliar - no período de 24 de Julho de 2006 a 24 de Janeiro de 2007.
Doutor Humberto Salazar Amorim Varum, professor auxiliar - no período de 12 a 22 de Janeiro de 2007.
De 21 de Dezembro de 2006:
Doutor Casimiro Adrião Pio, professor catedrático - no período de 22 a 25 de Janeiro de 2007.
31 de Janeiro de 2007. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.