Por deliberação do conselho de administração de 3 de Outubro de 2006, e respectiva cabimentação orçamental confirmada pela 12.ª Delegação:
Foi Ana Helena da Silva Morato, técnica principal da área de radiologia da carreira de TDT do quadro de pessoal deste Hospital, nomeada, precedente de concurso interno de acesso condicionado, técnica especialista da área de radiologia da carreira de TDT do mesmo quadro, com efeitos desde 1 de Setembro de 2006, considerando-se exonerada da anterior categoria naquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foi Fernando José Fernandes Agostinho Castanheira da Costa, técnico especialista de dietética, da carreira de TDT do quadro de pessoal deste Hospital, nomeado, precedente de concurso interno de acesso condicionado, técnico especialista de 1.ª classe de dietética da carreira de TDT do mesmo quadro, com efeitos desde 1 de Outubro de 2006, considerando-se exonerado da anterior categoria naquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Por deliberação do conselho de administração de 28 de Novembro de 2006, e respectiva cabimentação orçamental confirmada pela 12.ª Delegação:
Foram Maria do Céu Neves da Silva, Maria de Fátima Santos do Carmo Lopes e Sónia Maria Póvoa Lopes Leal, assistentes administrativas principais do quadro de pessoal deste Hospital, nomeadas, precedente de concurso interno de acesso condicionado, assistentes administrativas especialistas do mesmo quadro, com efeitos desde 1 de Dezembro de 2006, considerando-se exoneradas da categoria anterior naquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Foi Anabela Sousa Gonçalves da Cruz, assistente administrativa do quadro de pessoal deste Hospital, nomeada, precedendo concurso interno de acesso condicionado, assistente administrativa principal do mesmo quadro, com efeitos desde 1 de Dezembro de 2006, considerando-se exonerada da categoria anterior naquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2006. - O Vogal Executivo do Conselho de Administração, José Albino e Silva.