Despacho (extracto) n.º 687/2007
Por despachos de 23 de Novembro de 2006 do presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, foram autorizadas as renovações dos contratos administrativos de provimento para a Escola Superior de Educação deste Instituto dos seguintes docentes:
Mestres Ana Cristina Coelho Barbosa, Raquel Beatriz Leitão de Sá Loureiro Ferreira da Silva e António Jorge Simões Dantas - como equiparados a assistentes do 2.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e até 31 de Agosto de 2007.
Licenciados Mário Adelino Dias Meneses Simões e César Filipe Chaves de Oliveira - como equiparados a assistentes do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e até 31 de Agosto de 2007.
Licenciada Carla Maria Gomes Marques de Faria - como equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de substituição, com exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e até 31 de Agosto de 2007.
24 de Novembro de 2006. - O Presidente, Rui Alberto Martins Teixeira.