Despacho (extracto) n.º 19 233/2006
Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências [despacho 11 562/2003 (2.ª série), publicado Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 12 de Junho de 2003], foi concedida a renovação dos contratos aos seguintes docentes:
De 18 de Novembro de 2005:
Mestre Maria Manuela Bento Gonçalves, assistente - até 31 de Julho de 2006 (termo do ano escolar de 2005-2006), a partir de 15 de Janeiro de 2006.
De 20 de Janeiro de 2006:
Mestre Alexandra Isabel Cardador Queirós, equiparada a professora-adjunta - por um biénio, a partir de 20 de Fevereiro de 2006.
Mestre Pedro Ramiro Pereira Gouvêa Lopes de Almeida, equiparado a assistente do 2.º triénio - por um biénio, a partir de 3 de Fevereiro de 2006.
Mestre Valter Filipe Miranda Castelão da Silva, equiparado a assistente do 2.º triénio - por um biénio, a partir de 1 de Fevereiro de 2006.
De 23 de Janeiro de 2006:
Mestre Carlos Rui Gouveia Carvalhal, assistente - até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006), a partir de 17 de Março de 2006.
Licenciada Maria da Assunção Coelho de Matos, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (40%) e acumulação - por um biénio, a partir de 14 de Fevereiro de 2006.
Licenciada Maria Helena Borges Aguiar Vilarinho Machado Castro, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (40%) e acumulação - por um biénio, a partir de 14 de Fevereiro de 2006.
Mestre Timothy John Robertson Oswald, leitor - por três anos, a partir de 20 de Março de 2006.
Licenciada Margaret da Costa Seabra Gomes, leitora - por três anos, a partir de 25 de Fevereiro de 2006.
Mestre José Maria Amaral Fernandes, assistente convidado - por três anos, a partir de 21 de Fevereiro de 2006.
De 15 de Fevereiro de 2006:
Doutora Paula Cristina de Oliveira Rodrigues Pinto, monitora - por um ano, a partir de 24 de Fevereiro de 2006.
De 17 de Fevereiro de 2006::
Mestre Mário Jorge Ferreira Rodrigues, equiparado a assistente do 2.º triénio - por um biénio, a partir de 1 de Março de 2006.
Mestre Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves, equiparado a assistente do 2.º triénio - por um biénio, a partir de 1 de Março de 2006.
De 20 de Fevereiro de 2006:
Mestre Paula Alexandra Monteiro Simões Malta, assistente - por um biénio, a partir de 21 de Fevereiro de 2006.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Setembro de 2006. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.