Despacho (extracto) n.º 19 228/2006
Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade de Aveiro:
De 1 de Setembro de 2005:
Foi o licenciado João Carlos Maia Margalha contratado como assistente convidado, em regime de tempo parcial (60%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, a partir de 1 de Setembro de 2005, inclusive.
De 12 de Setembro de 2005:
Foi a licenciada Ana Rita Assunção Teixeira contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 12 de Setembro de 2005, inclusive, e até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
De 6 de Janeiro de 2006:
Foi a Doutora Maria Elisabeth Teixeira Pereira e Rocha contratada como professora auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um quinquénio, a partir de 6 de Janeiro de 2006, inclusive, extinguindo-se o anterior contrato a partir da mesma data.
De 30 de Janeiro de 2006:
Foi o licenciado Pedro Miguel da Silva Cabral contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 30 de Janeiro de 2006, inclusive, e até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
De 13 de Fevereiro de 2006:
Foi a licenciada Sandra Cristina Correia Gonçalves contratada como equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (30%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Fevereiro de 2006, inclusive, e até 28 de Julho de 2006.
De 27 de Fevereiro de 2006:
Foi o Doutor Ángel Manuel Guizan Martinez contratado como equiparado a professor-adjunto além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 27 de Fevereiro de 2006, inclusive, e até 11 de Agosto de 2006.
Foi o Doutor Midel Dionísio González González contratado como equiparado a professor-adjunto além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 27 de Fevereiro de 2006, inclusive, e até 11 de Agosto de 2006.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Setembro de 2006. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.