Por se ter verificado incorrecção no aviso 9080/2006, relativo ao despacho de nomeação publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 21 de Abril de 2006, republica-se o despacho de 30 de Março de 2006 do presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica:
Foram Isabel Maria Martins Bonança de Mattamouros Rezende, Maria José de Azevedo Ilhéu, Maria Joaquina Mendes de Oliveira Simões de Abreu, Maria Helena Cardoso Ary Portocarrero de Almada Lemos de Mendonça, Jaime Manuel Tavares Duarte e Maria de Deus Belfo Pereira Amador, assessores da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral do Desenvolvimento Rural, nomeados, precedendo concurso, assessores principais da mesma carreira e quadro, com efeitos a 2 de Março de 2006, data a partir da qual se consideram exonerados da categoria anterior. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Setembro de 2006. - O Presidente, José António de Sousa Canha.