Despacho (extracto) n.º 18 906/2006
Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade de Aveiro:
De 19 de Julho de 2005:
A Doutora Sofia da Conceição Veladas Latas foi contratada como professora auxiliar além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um quinquénio, a partir de 19 de Julho de 2005, inclusive.
De 12 de Setembro de 2005:
O mestre Joaquim Miguel Gonçalves Macedo foi contratado como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (60%), além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, a partir de 12 de Setembro de 2005, inclusive.
De 22 de Setembro de 2005:
O Doutor João Pedro Antunes Ferreira da Cruz foi contratado como professor auxiliar além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 22 de Setembro de 2005, inclusive, por um quinquénio.
A mestre Júlia Maria de Bastos Duarte foi contratada como monitora além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 22 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
De 26 de Setembro de 2005:
O mestre Fábio Gabriel Nazário Figueiras foi contratado como monitor além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
O licenciado Carlos Alberto Fernandes Marques foi contratado como monitor além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
A licenciada Elena Liliana Prodanescu foi contratada como monitora além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
O licenciado João Cunha de Sequeira Amaral foi contratado como monitor além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
O licenciado Manuel Pedro Fernandes Graça foi contratado como monitor além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
O licenciado Nuno João de Oliveira e Silva foi contratado como monitor além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
O licenciado Paulo de Melo Gonçalves foi contratado como monitor além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Setembro de 2005, inclusive, até 31 de Julho de 2006 (final da época de recurso do ano lectivo de 2005-2006).
De 9 de Novembro de 2005:
O licenciado Ivo Rodrigo Martins Guerreiro foi contratado como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (50%) e acumulação, além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 9 de Novembro de 2005, inclusive, até 10 de Fevereiro de 2006 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2005-2006).
De 12 de Dezembro de 2005:
O Doutor José Alexandre da Rocha Almeida foi contratado como professor auxiliar além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um quinquénio, a partir de 12 de Dezembro de 2005, inclusive.
De 22 de Dezembro de 2005:
O Doutor António Manuel Lopes Andrade foi contratado como professor auxiliar além do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um quinquénio, a partir de 22 de Dezembro de 2005, inclusive.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Agosto de 2006. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.