Despacho (extracto) n.º 18 898/2006
Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade de Aveiro:
De 15 de Julho de 2005:
O Doutor Domingos Moreira Cardoso foi nomeado definitivamente professor catedrático do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 15 de Julho de 2005, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma data.
De 31 de Agosto de 2005:
O Doutor Óscar Emanuel Chaves Mealha foi nomeado definitivamente professor associado do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2005, extinguindo-se o anterior contrato a partir da mesma data.
De 14 de Outubro de 2005:
O Doutor Luís Manuel Cadillon Martins Costa foi nomeado definitivamente professor associado do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 17 de Outubro de 2005, extinguindo-se o anterior contrato a partir da mesma data.
De 17 de Outubro de 2005:
A Doutora Maria Teresa Marques Baeta Cortez Mesquita foi nomeada definitivamente professora associada do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 15 de Dezembro de 2005, extinguindo-se o anterior contrato a partir da mesma data.
De 30 de Novembro de 2005:
A Doutora Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda foi nomeada definitivamente professora associada do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 2 de Dezembro de 2005, extinguindo-se o anterior contrato a partir da mesma data.
De 14 de Dezembro de 2005:
O Doutor António Manuel dos Santos Ferreira foi nomeado definitivamente professor associado do quadro de pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 15 de Dezembro de 2005, extinguindo-se o anterior contrato a partir da mesma data.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Agosto de 2006. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.