Despacho (extracto) n.º 18 202/2006
Por despacho de 11 de Agosto de 2006 do presidente em exercício do Instituto Politécnico de Leiria, no uso de competência estatutária, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço, a contratação e renovação de contratos do pessoal recrutado ao abrigo do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico para a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria:
Ana Luísa Comprido Afonso, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Ana Margarida d'Aires Pinto Basto Carreira, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Andrzej Kowalski, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de cinco horas (40%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 31 de Julho de 2007.
António Antunes Frazão, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de quatro horas (30%) - válido de 4 de Setembro a 31 de Outubro de 2006.
Bruno Alexandre do Nascimento Rego, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de oito horas (60%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 31 de Julho de 2007.
Carla Sofia Costa Freire, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Carlos Pedro Marques Sobreira, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Catarina Maria Nogueira Marques da Cruz Menezes, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Clara Sofia Silva Sousa, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Cristóvão Adelino Fonseca Franco Ribeiro Margarido, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Dina Catarina Duarte Alves, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Dina dos Santos Tavares, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de oito horas (60%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 31 de Julho de 2007.
Emanuel João Franco Ribeiro Margarido, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de três horas (20%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 31 de Julho de 2007.
Fernanda Maria Fernandes Oliveira, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Fernando Paulo de Oliveira Magalhães, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Francisco António Ferro Cardoso Baptista, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de quatro horas (30%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 17 de Fevereiro de 2007.
Gabriela Alexandra Vasconcelos Correia Galeão, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de quatro horas (30%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 17 de Fevereiro de 2007.
Graça Maria de Oliveira Simões Welch, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Hélia Gonçalves Pinto, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Inês Catarina Seabra Conde Santos, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
João Paulo de Jesus Faustino, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de três horas (20%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 17 de Fevereiro de 2007.
Jorge Alexandre Barroca de Sousa Varela, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de oito horas (60%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 31 de Julho de 2007.
José Maria dos Santos Trindade, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Leonel dos Reis Brites, encarregado de trabalhos, em regime de tempo inteiro - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2007.
Lúcia Grave Magueta, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Luís Miguel Gonçalves de Oliveira, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Luís Pedro Inácio Coelho, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Maria de São Pedro Santos Silva Lopes, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Marlene Filipa da Natividade e Sousa, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2007.
Marta Saracho Arnáiz, equiparada a assistente do 2.º triénio - em regime de tempo parcial de seis horas (50%) no 1.º semestre, de 1 de Setembro de 2006 a 17 de Fevereiro de 2007, e de três horas (20%) no 2.º semestre, de 18 de Fevereiro a 31 de Agosto de 2007.
Ricardo Jorge da Silva Lima, encarregado de trabalhos, em regime de tempo inteiro - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Rita Alexandra Bettencourt Leal, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2007.
Romain Gillain Muñoz, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Rui Pedro Marto Pereira, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial de cinco horas (40%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 17 de Fevereiro de 2007.
Sandrina Dinis Fernandes Milhano, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Susana Alexandra Frutuoso Henriques, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial de oito horas (60%) - válido de 20 de Setembro de 2006 a 31 de Julho de 2007.
Susana Manuela Franco Faria de Sousa, equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Susana Margarida da Costa Nunes, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
Tânia Cristina Simões Matos dos Santos, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - válido de 1 de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2008.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Agosto de 2006. - O Presidente do Conselho Directivo, José Manuel Carraça da Silva.