Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso da competência que me foi delegada pela Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade de Administradores da Insolvência, por deliberação publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 7 de Julho de 2005, faço público que, relativamente às listas dos administradores da insolvência publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de Junho de 2006, concedi as seguintes suspensões:
A Diamantina Isabel Chaves Figueiredo Domingos, a seu pedido, entre 6 de Julho de 2006 e 6 de Julho de 2008.
A Francisco José das Neves Pires Amado, a seu pedido, entre 21 de Julho de 2006 e 21 de Julho de 2008.
A João Manuel da Fonseca Faria Mariz, a seu pedido, entre 31 de Agosto de 2006 e 31 de Agosto de 2008.
A José Ilídio de Almeida Pires da Conceição, a seu pedido, entre 8 de Setembro de 2006 e 8 de Março de 2008.
A Lília Cristina Martins Pires, a seu pedido, entre 14 de Julho de 2006 e 14 de Julho de 2008.
A Paulo Roberto Luz Costa, sócio da sociedade Gonzalez & Associados - Sociedade de Administradores da Insolvência, Lda., a seu pedido, entre 14 de Agosto de 2006 e 14 de Fevereiro de 2008.
10 de Julho de 2006. - O Presidente da Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade dos Administradores da Insolvência, João Augusto de Moura Ribeiro Coelho.