Despacho (extracto) n.º 16 492/2006
Por despacho proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade de Aveiro:
De 19 de Maio de 2005:
A Doutora Maria do Rosário Pimenta Correia foi contratada como professora auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um quinquénio, a partir de 20 de Maio de 2005, inclusive, extinguindo-se o anterior contrato como assistente a partir da mesma data.
De 12 de Setembro de 2005:
O licenciado Nélson Troca Zagalo foi contratado como assistente convidado além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, pelo período de um ano a partir de 12 de Setembro de 2005, inclusive.
De 15 de Setembro de 2005:
O mestre Rui Jorge Ferreira Soares Borges Lopes foi contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 3 de Outubro de 2005, inclusive, e até 21 de Agosto de 2006.
De 3 de Outubro de 2005:
A licenciada Ana Alexandra da Costa Dias foi contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 3 de Outubro de 2005, inclusive, e até 17 de Fevereiro de 2006.
O licenciado Eduardo Belmiro Torres do Couto foi contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 3 de Outubro de 2005, inclusive, e até 17 de Fevereiro de 2006.
De 3 de Novembro de 2005:
O Doutor José António de Vasconcelos Ferreira foi contratado como professor auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um quinquénio, a partir de 3 de Novembro de 2005, inclusive, extinguindo-se o anterior contrato como assistente a partir da mesma data.
De 9 de Novembro de 2005:
O licenciado Pedro Manuel Simões de Carvalho foi contratado como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (50%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 9 de Novembro de 2005, inclusive, e até 10 de Fevereiro de 2006 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2005-2006).
De 1 de Dezembro de 2005:
O mestre David Nunes Resende foi contratado como equiparado a assistente do 2.º triénio além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, renovável por períodos bienais, a partir de 2 de Dezembro de 2005, inclusive.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Julho de 2006. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.