Por deliberações do conselho de administração do Hospital de Reynaldo dos Santos, foram exonerados de funções públicas, a pedido dos próprios, os enfermeiros abaixo indicados nas seguintes datas:
Em 13 de Março de 2006:
Maria José Aguayo Cano, com efeitos a 22 de Março de 2006.
Em 10 de Abril de 2006:
Lúcia Feito Cano, com efeitos a 1 de Maio de 2006.
Pedro Alberto Milan Gonzalez, com efeitos a 1 de Maio de 2006.
Em 27 de Abril de 2006:
Almudena Rodriguez Fernandez, com efeitos a 26 de Maio de 2006.
Em 10 de Maio de 2006:
Alfonso Perez Pinera, com efeitos a 1 de Junho de 2006.
Em 5 de Maio de 2006:
Maria José Begines Valdera, com efeitos a 31 de Maio de 2006.
29 de Maio de 2006. - Pelo Conselho de Administração, o Vogal Executivo, Luís Lourenço Braga.