Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 11 do artigo 21.º, da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável por força do artigo 1.º, da Lei 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que por meu Despacho 921/PCM/2015, de 5 de agosto de 2015, Tânia Raquel de Rosmaninho Pedrosa, foi nomeada para exercer, em regime de comissão de serviço, o cargo de Chefe da Divisão de Manutenção de Equipamentos e Logística, com efeitos reportados a 24 de agosto de 2015, por possuir as competências e o perfil exigido.
Nota Curricular
Habilitações académicas e formação complementar mais relevantes:
Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, concluída em 13 de setembro de 2002, com a classificação final de doze valores;
Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL), com duração de 212 horas, concluído em 26 de junho de 2012, com a média final de dezasseis valores.
Experiência profissional em cargos de direção:
Chefe da Divisão de Obras e Gestão de Empreitadas, na Câmara Municipal do Seixal, de 1 de janeiro de 2011 a 30 de abril de 2015;
Chefe da Divisão de Obras Municipais, na Câmara Municipal do Seixal, de 11 de julho de 2008 a 31 de dezembro de 2010.
Experiência profissional complementar relevante:
Técnica Superior, desde 17 de maio de 2005, na Câmara Municipal do Seixal.
12 de agosto de 2015. - O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Cesário Cardador dos Santos.
308892987