Despacho 13 393/2006 (2.ª série). - Por despacho de 6 de Maio de 2006 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (despacho 17 513/2005, Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de Agosto de 2005):
Acília de Fátima Fernandes Lopes Vieira Martins, assessora do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - promovida a assessora principal da carreira técnica superior do quadro da Faculdade de Medicina, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data do termo de aceitação de nomeação. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Por despacho de 12 de Maio de 2006 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (despacho 17 513/2005, Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de Agosto de 2005):
Ana de Jesus Lemos Pinto, técnica superior principal do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - promovida a assessora da carreira técnica superior do quadro da Faculdade de Medicina, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data do termo de aceitação de nomeação. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Por despacho de 18 de Maio de 2006 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (despacho 17 513/2005, Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de Agosto de 2005):
Maria dos Anjos Fernandes Rodrigues Trincão, técnica profissional especialista do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - promovida a técnica profissional especialista principal da carreira técnica profissional, área de biblioteca e documentação, do quadro da Faculdade de Medicina, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data do termo de aceitação de nomeação. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Junho de 2006. - A Directora de Administração, Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.