Despacho (extracto) n.º 5968/2006 (2.ª série). - Por despacho de 28 de Outubro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação de competências, foram autorizadas para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria:
A renovação da contratação de Helena Cristina Santiago Oliveira Silva como equiparada a assistente do 2.º triénio, pelo período de dois anos, com início em 16 de Novembro de 2005;
A contratação de Jaqueline Vieira Ramos Canuto como equiparada a assistente do 1.º triénio, no período de 8 de Novembro de 2005 a 30 de Setembro de 2006;
A contratação de Pascoal Moleiro como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 20%, três horas, no período de 31 de Outubro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006;
A contratação de Susana Alexandra Frutuoso Henriques como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 20%, três horas, no período de 31 de Outubro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006.
Por despacho de 3 de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Jorge Manuel Cordeiro Santos como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 50%, seis horas, no período de 4 de Novembro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2006. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.