Despacho (extracto) n.º 5967/2006 (2.ª série). - Por despacho de 29 de Setembro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação de competências, foram autorizadas para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria:
A contratação de Sandrina Encarnação Leal como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 60%, oito horas, pelo período de 1 de Outubro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006.
A prorrogação da contratação de Maria João de Noronha Goucha Borges de Almeida como assistente do 2.º triénio, pelo período de um ano, com início em 24 de Setembro de 2005.
A renovação da contratação de Leonel Silva Vicente como equiparado a professor-adjunto, pelo período de 25 de Setembro de 2005 a 1 de Junho de 2006.
A renovação da contratação de Marta Alexandra Batista Agante como equiparada a assistente do 1.º triénio, pelo período de dois anos, com início em 1 de Outubro de 2005.
A renovação da contratação de Nuno Eduardo Norte Pinto como equiparado a assistente do 1.º triénio, pelo período de dois anos, com início em 1 de Outubro de 2005.
A renovação da contratação de Sérgio Pereira dos Santos como equiparado a assistente do 2.º triénio, pelo período de 26 de Setembro de 2005 a 1 de Junho de 2006.
Por despachos de 30 de Setembro e de 14 de Novembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de tecnologia e Gestão de Leiria de Vítor Manuel Ferreira Lopes como equiparado a assistente do 1.º triénio, pelo período de dois anos, com início em 1 de Outubro de 2005.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Fevereiro de 2006. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.