Despacho 2032/2006 (2.ª série). - Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
De 29 de Agosto de 2005:
João Paulo Cunha Galvão - autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 60%, oito horas, no período de 1 de Setembro de 2005 a 31 de Agosto de 2007.
De 16 de Setembro de 2005:
Vítor Miguel Marques Pereira Dias - autorizada a prorrogação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria como assistente do 2.º triénio, pelo período de um ano, com início em 16 de Setembro de 2005.
De 22 de Setembro de 2005:
Henrique Amado de Carvalho - autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria como equiparado a assistente do 1.º triénio, regime de tempo parcial, 40%, cinco horas, no período de 16 de Setembro de 2005 a 15 de Setembro de 2006.
De 30 de Setembro de 2005:
Joaquim Paulo Cordeiro Conceição - autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 60%, oito horas, no período de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2007.
De 13 de Outubro de 2005:
Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves - autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria como equiparada a professor-adjunto, no período de 10 de Outubro de 2005 a 9 de Outubro de 2006.
Nuno Manuel Fernandes Alves - autorizada a prorrogação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de um ano, com início em 10 de Outubro de 2005.
Paula Sofia Pita Silva Castro Vide - autorizada a renovação da contratação como equiparada a assistente do 1.º triénio, no período de 16 de Setembro de 2005 a 15 de Setembro de 2007.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2006. - O Presidente, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.