Despacho (extracto) n.º 1916/2006 (2.ª série). - Por despacho de 19 de Setembro de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
André João Felizardo da Fonseca - como encarregado de trabalhos, no período de 20 de Setembro de 2005 a 19 de Março de 2006.
António Manuel Quental Martins - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 20%, três horas, no período de 16 de Setembro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006.
Fábio Miguel Campos Poeiras - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 50%, seis horas, no período de 15 de Setembro de 2005 a 14 de Setembro de 2006.
Fernando Jorge Santos Vaz - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 30%, quatro horas, no período de 16 de Setembro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006.
Mário Fernando Bento dos Santos - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 30%, quatro horas, no período de 16 de Setembro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2006. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.