Despacho (extracto) n.º 1382/2006 (2.ª série). - Por despacho de 6 de Dezembro de 2005 do reitor da Universidade de Lisboa:
Licenciada Valentina Maria Azinheira Matoso - renovada, pelo período de três anos, a comissão de serviço no cargo de director de serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2006.
Foi considerado que a funcionária cumpriu o estabelecido nos n.os 1 e 2 da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro.
19 de Dezembro de 2005. - O Administrador, Luís Alberto Nascimento Fernandes.
Curriculum vitae
I - Dados biográficos
Nome - Valentina Maria Azinheira Matoso.
Data de nascimento - 31 de Dezembro de 1956.
Nacionalidade - portuguesa.
II - Habilitações académicas
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas.
III - Formação profissional complementar
Seminário de alta direcção - Instituto Nacional de Administração.
Seminário da reforma da justiça administrativa - Associação de Gestores das Universidades Portuguesas.
Seminário POC - Educação - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.
Curso "Formação inicial para técnicos superiores de 2.ª classe estagiários" - Ministério da Educação.
Curso "Planeamento na Administração Pública" - Ministério da Educação.
Curso "Contabilidade de gestão" - INA - Instituto Nacional de Administração.
Curso "Enfrentar os desafios da reforma da contabilidade pública" - E & C Projectos Educativos e Culturais, S. A.
Curso "Windows" - Ministério de Educação.
Curso "A nova dimensão dos serviços públicos" - Ministério da Educação.
Curso "Regime jurídico das empreitadas de obras públicas" - Ministério da Educação.
IV - Percurso profissional
De 1 de Dezembro de 1987 a 20 de Novembro de 1989 - bolseira no Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial.
De 21 de Novembro de 1989 a 15 de Abril de 1990 - contratada além do quadro daquele Laboratório, como estagiária da carreira técnica, tendo passado a estagiária da carreira técnica superior em 1 de Março de 1990.
De 16 de Abril de 1990 a 1 de Setembro de 1991 - estagiária da carreira técnica superior na Divisão de Pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Educação.
2 de Setembro de 1991 - nomeada técnica superior de 2.ª classe, da carreira técnica superior, do Ministério da Educação.
4 de Agosto de 1995 - nomeada chefe de divisão, por despacho da Ministra da Educação.
17 de Maio de 1996 - nomeada técnica superior de 1.ª classe, da carreira técnica superior, do Ministério da Educação.
1 de Janeiro de 1997 - nomeada directora de serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa, funções que exerce até à presente data.
V - Outras actividades
Formadora nas áreas de gestão orçamental pública:
Contabilidade de gestão;
Contabilidade analítica e de exploração;
Contabilidade orçamental pública;
Aprovisionamento e património;
Introdução à função administrativa.
Membro da comissão verificadora de contas da Editorial do Ministério da Educação, nomeada pelo despacho 154/SERE/93, do Secretário de Estado dos Recursos Educativos, de 27 de Outubro.
Membro do grupo de trabalho inserido no Plano Sectorial de Educação.
Nomeada para a Missão de Cooperação com a República de São Tomé e Príncipe no âmbito do projecto "Organização e montagem dos serviços do Ministério da Educação, Juventude e Desportos".