Nos termos da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do Decreto-Lei 185/81 de 01 de Julho, do Despacho Normativo 39/2008 de 14.08 e Despacho de 31.08.2009, do Presidente deste Instituto Politécnico, foram autorizadas as renovações dos contratos em regime de Pessoal Especialmente Contratado, ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei 185/81 de 01 de Julho, dos docentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão:
Mónica Vieira Martins - Equiparada a Professor Coordenador, tempo completo e exclusividade, a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Cristina Paula da Silva Dias - Equiparada a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Luis Manuel Tremoceiro Baptista - Equiparado a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 15 de Dezembro de 2009, por um biénio;
Armando Miguel da Cunha Dias Salgado Coelho - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo sem exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Eduardo Jorge Tito Carvalho Relvas - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Jorge Miguel Calha Rainho Machado - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
José Eduardo do Nascimento Tomé Rosendo Rito - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
José Miguel Gonçalves Silva Cardoso - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Luis Filipe de Almeida Vintém - Renovação/passagem a Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Luis Miguel Machado Ribeiro - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009 e término em 30 de Setembro de 2010;
Mafalda Sofia Gomes de Almeida - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Moisés de Castro Coelho - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Pedro Manuel Gonçalves Silva Romano - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
Sérgio Duarte Correia - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 23 de Outubro de 2009, por um biénio;
Vera Lúcia Vintém Barradas - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009, por um biénio;
António Fernando de Sousa Santos Traguil - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2009 e término em 31 de Agosto de 2010;
Luis Miguel Alves de Oliveira - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009 e término em 30 de Setembro de 2010;
João Paulo Bento Felizardo Serigado Miranda - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, tempo parcial (20 %), com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009 e término em 30 de Setembro de 2010;
Tiago Miguel Baginha da Silva - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, tempo parcial (40 %), com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009 e término em 30 de Setembro de 2010;
Paulo Jorge Martins Moreira Equiparado a Assistente do 1.º triénio, tempo parcial (60 %), com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2009 e término em 30 de Setembro de 2010:
14 de Setembro de 2009. - O Administrador, José Manuel Gomes.
202304144