Celebração de contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. - Para os devidos efeitos, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, nos termos das alíneas e), f) e h) do n.º 1 do artigo 9.ª da Lei 23/2004, de 22 de Junho, em articulação com a Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e Lei 59/2008, de 11 de Setembro, com os trabalhadores abaixo indicados:
- Regiane da Silva Parente, para exercer funções de Auxiliar de Acção Educativa, com início a 09 de Setembro de 2008, pelo período de um ano, na Divisão Sócio-Cultural;
- Paula Cristina Gomes Pereira, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão Administrativa;
-Maria do Carmo Ribeiro Leonardo Quintino, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de seis meses, na Divisão Sócio-Cultural;
- Maria do Rosário Mendes dos Santos Quelhas, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de seis meses, na Divisão Sócio-Cultural;
- Carla Esmeralda Justo Ferreira, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de seis meses, na Divisão Sócio-Cultural;
- Maria Augusta Sousa da Cruz, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 10 de Janeiro de 2009, pelo período de seis meses, na Divisão Sócio-Cultural;
- Rosa Martins Pedro Lopes Vicente, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009 e termo a 15 de Julho de 2009, na Divisão Sócio-Cultural;
- Joaquina Rosa Carvalho Ferreira, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 09 de Janeiro de 2009 e termo a 15 de Julho de 2009, na Divisão Sócio-Cultural;
- Ana Paula da Silva Simões Pereira, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 12 de Janeiro de 2009 e termo a 15 de Julho de 2009, na Divisão Sócio-Cultural;
- Carla Fernanda Miranda Torcato Domingues, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 12 de Janeiro de 2009 e termo a 15 de Julho de 2009, na Divisão Sócio-Cultural;
- Noélia de Jesus Narciso dos Santos, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- Maria França da Silva Freitas Alves, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- Maria da Ascensão Mota Loureiro Mesquita, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- Cátia Soraia Daniel Lopes Gaspar, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- Cristiana Marina Pimentel Vieira, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- Laura de Jesus Magno Braga, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- Adélia Maria Lúcio Diogo Lourenço, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- José António Pimentel Ramos, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 05 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida;
- Custódia Maria Lopes, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 12 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão Sócio-Cultural;
- Ana Margarida Valentim Silva Serrano, para exercer funções de Assistente Operacional, com início a 19 de Janeiro de 2009, pelo período de um ano, na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida.
28 de Abril de 2009. - Em substituição do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, Lélio Raimundo Lourenço.
301740255