Nos termos do Despacho 11389/2005 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 98, 2.ª série de 20 de Maio, conjugado com a Lei 62/2007, publicada no Diário da República n.º 174, 1.ª série de 10 de Setembro e Despacho Normativo 39/2008 de 14 de Agosto, publicado no Diário da República n.º 157, 2.ª série e despachos do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, autorizados os contratos individuais de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, pessoal docente especialmente contratado, dos docentes abaixo indicados:
Ana Isabel Candeias Barradas - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime de acumulação (30 %) (tempo parcial), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Ana Margarida Salgueiro Curinha - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime de acumulação (20 %) (tempo parcial), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Ana Paula de Sousa Tavares - Equiparada a Professor Adjunto, em regime de acumulação (20 %) (tempo parcial), com início em 01 de Outubro de 2008, por seis meses, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
André Manuel Pinto de Sousa de Oliveira - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime de tempo completo, com início em 03 de Novembro de 2008 e término em 27 de Fevereiro de 2009, por despacho de 19 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
António Fernando de Sousa Santos Traguil - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (30 %), com início em 01 de Setembro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
António José Gamelas Ferreira - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, em regime de acumulação (20 %) (tempo parcial), com início em 01 de Outubro de 2008, por cinco meses, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Arsénio da Gama Vieira - Equiparado a Professor Adjunto, em regime de acumulação (30 %) (tempo parcial), com início em 01 de Setembro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Carla Isabel Chaparro Cabrela - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (50 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 19 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Carlos Alberto Pinto Santana - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (50 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 03 de Outubro de 2008, para a Escola Superior Agrária de Elvas;
Carlos Manuel de Abreu e Silva Correia Dias - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 15 de Setembro de 2008, por seis meses, por despacho de 17 de Fevereiro de 2009, para a Escola Superior Agrária de Elvas;
Carlos Manuel Reis Grilo - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime de acumulação (20 %) (tempo parcial), com início em 01 de Novembro de 2008 e término em 31 de Março de 2009, por despacho de 28 de Novembro de 2008, para a Escola Superior Agrária de Elvas;
Cristina José Miguel Pintado - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime de acumulação (20 %) (tempo parcial), com início em 01 de Outubro de 2008 e término em 31 de Janeiro de 2009, por despacho de 28 de Novembro de 2008, para a Escola Superior Agrária de Elvas;
Cristina Maria Pereira Pedro - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime de acumulação (30 %) (tempo parcial), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 12 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Cristina Maria Ramos Coelho - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (50 %), com início em 01 de Outubro de 2008 e término em 31 de Julho de 2009, por despacho de 30 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Duarte Fernando Tito Carvalho Almeida da Silva - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime de tempo completo, com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Elsa Angélica Silva Correia - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (60 %), com início em 01 de Setembro de 2008 e término em 28 de Fevereiro de 2009, por despacho de 23 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Hugo Emanuel Charrinho da Costa Biscaia - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, em regime de acumulação (30 %) (tempo parcial), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
João José Romão São João - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (50 %), com início em 01 de Outubro de 2008 e término em 31 de Julho de 2009, por despacho de 13 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
João Mário Madeira Pargana - Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo parcial (20 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por seis meses, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
João Paulo Bento Felizardo Serigado Miranda - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Luís Miguel Leitão da Silva - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, em regime tempo parcial (50 %), com início em 14 de Novembro de 2008, e término em 30 de Setembro de 2009, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Márcio Manuel Margarido Costa - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (30 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Maria Gabriela Rosa Baião Véstia - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (60 %), com início em 01 de Outubro de 2008 e término em 28 de Fevereiro de 2009, por despacho de 30 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Maria José Pinto da Silva Varadinov - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, em regime tempo parcial (60 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Maria José Rodrigues Corte Real Alegria Martins - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, em regime tempo parcial (50 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Maria Luísa da Costa Falcão Murta - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, em regime tempo completo, com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 06 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Saúde;
Maria Sofia Rainho da Costa Pereira - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (20 %), com início em 01 de Outubro de 2008 e término em 28 de Fevereiro de 2009, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Mónica Vieira Martins - Equiparada a Professor Coordenador regime de tempo completo e exclusividade, com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Paulo Jorge Martins Moreira - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (60 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Pedro Alexandre Gregório Pinto - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (60 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por seis meses, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Pedro Miguel Ribeiro Ranheta - Equiparado a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (50 %), com início em 31 de Outubro de 2008 e término em 04 de Dezembro de 2008, por despacho de 28 de Novembro de 2008, para a Escola Superior Agrária de Elvas;
Rute Margarida de Carvalho Dias Pires - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, em regime tempo parcial (50 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por seis meses, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Sandra Isabel Abrantes Monteiro - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (30 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Sofia Margarida Rota Maçãs Nogueiro - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo integral (2/3), com início em 20 de Novembro de 2008 e término em 31 de Janeiro de 2009, por despacho de 28 de Novembro de 2008, para a Escola Superior Agrária de Elvas;
Tiago Miguel Baginha da Silva - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (40 %), com início em 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Vanda Carla Nascimento Ortega - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, em regime tempo parcial (20 %), com início em 28 de Outubro de 2008 e término em 31 de Janeiro de 2009, por despacho de 28 de Novembro de 2008, para a Escola Superior Agrária de Elvas.
26 de Fevereiro de 2009. - O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.