Aviso (extrato) n.º 16834/2012
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27/2, torna-se público que cessou, a relação jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores:
Por motivo de aposentação:
Desligado em 2010/07/31: Carlos Alberto Miranda; Encarregado Operacional, posição remuneratória entre a 4.ª e a 5.ª
Desligado em 2011/01/09: José António Justo de Araújo, Assistente Operacional, posição remuneratória 2.
Desligada em 2011/09/30: Domingas Cardoso Lourenço, Assistente Operacional, posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª
Desligados em 2012/07/01: Paulo Antunes de Carvalho, Encarregado Operacional, posição remuneratória 6; Luís Filipe Nunes Romão, Assistente Operacional, posição remuneratória 4; João José Silva Campino, Assistente Operacional, posição remuneratória 9; José Maria Gonçalves, Assistente Operacional, posição remuneratória 4.
Desligados em 2012/08/01: Ana Maria Pereira Lima, Técnica Superior, posição remuneratória 6; José António Marques Neves, Assistente Operacional, posição remuneratória entre a 8.ª e a 9.ª; Maria Isilda Beato Carvalho, Assistente Operacional, posição remuneratória 7.
Desligados em 2012/09/01: Maria Armanda Ferreira Santos, Assistente Operacional, posição remuneratória 6.
Desligados em 2012/12/01: Joaquim Almeida Gregório, Assistente operacional, posição remuneratória entre a 5.ª e a 6.ª; José Henrique Lourenço, Assistente operacional, posição remuneratória 4; Luís Francisco Pereira, Assistente Operacional, posição remuneratória 5.
Por motivo de pedido de exoneração:
Em 2012/01/05: Leo Silva Sirqueira, Assistente Operacional, posição remuneratória 2.
Em 2012/02/06: Luis Miguel Ledo Susano, Assistente Operacional, posição remuneratória 4.
Em 2012/07/26: Ulisses Manuel Gomes Moreno, Assistente Operacional, posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª
Por motivo de aplicação de pena disciplinar de despedimento:
Em 2011/09/07: João Alexandre Nogueira das Dores Jorge, Assistente Operacional, posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª
Em 2010/09/09: António Manuel Valadas Malveiro, Assistente Operacional, posição remuneratória 2.
Por motivo de falecimento:
Em 2012/08/08: Mariano Prates Silva, Assistente Operacional, posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª
Em 2012/08/23: Nelson José Lourenço Cacilhas, Assistente Operacional, posição remuneratória 8.
5 de dezembro de 2012. - O Vogal do Conselho de Administração, João Manuel Passos Galhardas.
306586932