Para os devidos efeitos torna-se público que, por despachos do signatário, foram deferidas as licenças sem remuneração, ao abrigo dos artigos 234.º e 235.º da Lei 59/2008, de 11 de setembro, das seguintes trabalhadoras:
Sara Margarida Santos Sobreiro, com a categoria de Assistente Operacional, no período de 24 de julho de 2012 a 30 de novembro de 2012;
Susana Marta Rodrigues Santos, com a categoria de Assistente Operacional, no período de 1 de agosto de 2012 a 31 de dezembro de 2012;
Célia Cristina Bailão Rodrigues, com a categoria de Assistente Operacional, no período de 1 de setembro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.
6 de setembro de 2012. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador, Dr. Sérgio Paulo Matias Galvão.
306369885