Despacho (extrato) n.º 7973/2012
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, em conjugação com o artigo 10.º do Regulamento Orgânico dos Serviços do Instituto Superior de Agronomia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 10 de novembro de 2011, nomeio em regime de comissão de serviço por três anos, para exercer o cargo de Diretor de Serviços da Direção Administrativa e Financeira, a Licenciada Orlanda Cristina Ramos Timas.
O presente despacho produz efeitos a 11 de abril de 2012.
27/04/2012. - O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, Professor Doutor Carlos Noéme.
Nota curricular
Nome: Orlanda Cristina Ramos Timas.
Data de nascimento: 02/10/1977.
Habilitações: Licenciatura em Economia (Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa).
Funções:
Desde 28/11/2011 - Diretora de serviços em regime de substituição da Direção Administrativa e Financeira do Instituto Superior de Agronomia acrescendo as funções de coordenação do núcleo de recursos humanos.
01/08/2007 até 28/11/2011 - Coordenação da Divisão Financeira do Instituto Superior de Agronomia destacando a seguintes funções: coordenação da prestação de contas, conforme regras estipuladas pela Direção Geral do Orçamento, e reporte de indicadores financeiros ao Conselho de Gestão, para assegurar a boa gestão financeira do Instituto Superior de Agronomia.
01/09/2004 a 31/07/2007 - técnica superior da Divisão Financeira do Instituto Superior de Agronomia encarregue da implementação do POCED e elaboração da prestação de contas, de acordo com as regras estipuladas pela Direção Geral de Orçamento.
01/09/2000 a 31/08/2004 - auditora financeira na multinacional KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A.
206157761