Aviso (extracto) n.º 24916/2011
Cessação de nomeações
Torna-se público que a Presidente da Câmara, cessou as seguintes nomeações, ao abrigo do n.º 3 do artigo 74.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro:
Arqº Rui Manuel Almeida Saraiva, adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Vereador Rui Ribeiro Rei, com efeitos a 30 de Novembro de 2011, por despacho de 2011/11/30;
Andreia Revez Ferreira, secretária do Gabinete de Apoio Pessoal da Srª. Vereadora Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus, com efeitos a 30 de Novembro de 2011, por despacho de 2011/11/30;
Raúl Alberto Vaz Sanches, secretário do Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Vereador João Manuel Correia Pires de Carvalho com efeitos a 07 de Dezembro de 2011, por despacho de 2011/12/07;
José Carlos Adão Conde, adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Vereador João Manuel Correia Pires de Carvalho com efeitos a 07 de Dezembro de 2011, por despacho de 2011/12/07;
16 de Dezembro de 2011. - Por subdelegação de competências do Vereador dos Recursos Humanos, a Directora do Departamento de Administração Geral, Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão.
305479784