Aviso (extracto) n.º 24463/2011
Para os devidos efeitos torna-se público que, na sequência da respectiva autorização proferida pela Sr.ª Presidente ou pelo Sr. Vice-Presidente(*) desta Câmara Municipal, conforme ordenação final nos correspondentes Procedimentos Concursais Comuns para ocupação de postos de trabalho nas carreiras/ categorias infra identificadas, cujos avisos de abertura (AA) e listas unitárias de ordenação final (LUOF) foram publicadas na 2.ª série do Diário da República (DR), celebraram-se, nas datas e com os trabalhadores abaixo identificados, Contratos de trabalho por Tempo Indeterminado (CTI), negociados nas seguintes posições remuneratórias:
Técnico Superior
5.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 27
(Economia)
AA publicado no DR n.º 114 de 15-06-2011 - CTI autorizado em 19-09-2011
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
Irina Leonidovna Sidorova Pereira de Almeida em 01-10-2011.
Assistente Técnico
1.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 5
Ambiente)
AA publicado no DR n.º 63 de 30-03-2011 - CTI autorizado em 30-06-2011
LUOF publicada no DR n.º 140 de 22-07-2011
Luís Miguel Ferreira Castro Alves em 01-07-2011.
(Animação Cultural)
AA publicado no DR n.º 63 de 30-03-2011 - CTI autorizado em 20-07-2011
LUOF publicada no DR n.º 150 de 05-08-2011
Manuel Leontino da Silva Mendonça em 01-09-2011.
Assistente Operacional
1.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 1
Asfaltador
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 22-08 (*) e 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 173 de 08-09-2011
João Eduardo Valentim Canavilhas em 15-09-2011 e Carlos Alberto Resende dos Santos em 15-11-2011.
Auxiliar de Serviços Gerais
AA publicado no DR n.º 172 de 04-09-2009 - CTI autorizado em 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 209 de 27-10-2010
Ana Filipa Mendes Cavaco e Tatiana Andreia da Silva Flórido em 15-11-2011.
Calceteiro
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 18-08-2011 (*)
LUOF publicada no DR n.º 168 de 01-09-2011
Luís Carlos dos Santos Soares em 15-09-2011.
Canalizador
AA publicado no DR n.º 51 de 15-03-2010 - CTI autorizado em 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 13 de 19-01-2011
Fausto Brasília Reis Gomes Galante em 15-11-2011.
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 17 e 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 210 de 02-11-2011
Rúben Filipe Merendeira dos Santos em 01-11-2011, Lídio Augusto Silva da Conceição Pais, Manuel Barreiro Esteves, Mário Rui das Neves Santa Rita Cavaco e Rogério Paulo Tavares Duarte de Almeida em 02-11-2011, Amadeu José Teixeira Campelo, Gabriel Proença Dias, João Manuel Prim Ramalho Madalena, Jorge Ramos Cunha e Vicente Joaquim Salgueiro Bravo Costa em 15-11-2011.
Forno Crematório
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
João Manuel Rodrigues Guerra Paulo em 15-11-2011.
Jardineiro
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 23-09 e 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
Álvaro Paulo Cerejo Guilherme, Américo Santos Valadão, Carlos Manuel Gaspar Henriques, Clementino António Baptista Monteiro, José Adriano Chalana Mendes Godinho, Luís Filipe Esteves de Carvalho, Luís Miguel Martins Dourado Cardoso, Maria de Fátima Dias Antunes Guerreiro, Maria Fernanda Neves Reis Fernandes, Mário Manuel da Palma Gonçalves e Rui Paulo da Fonseca Nunes de Castro em 17-10-2011, Adérito de Almeida Tavares e Cláudia Marisa de Sousa Padre Nosso em 15-11-2011.
Limpeza e Varredura
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 29-09 e 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
Amadeu Domingos Esteves Nune, André Avelino Santos Ferreira de Almeida, Armando Ferreira Paciência, Assana Baldé, Bruno Alexandre Mendes Teixeira, Bruno Alexandre Pereira da Cunha, Carlos Alberto da Fonseca Guerreiro, Carlos Alberto dos Santos Costa, Carlos Augusto Leitão Magalhães, Cláudio Rosa Correia, Cristina Isabel dos Santos Corracha, Daniel Filipe Costa Nunes, Hugo Daniel Jesus Pires do Carmo, Jaime Vieira Sanches, João António Pereira Lourenço Pratas, João Duarte Polido Rocha, João Humberto Refólio Garcia, João Joaquim dos Santos Galvão, João Paulo Rodrigues Martins, Luís David Castanheira Sales Correia, Marco Filipe Rodrigues Antunes, Maria Domingas Évora Dias Moreira, Maria Teresa Ferreira Nascimento, Mário Hermes Pereira de Carvalho, Mário Paulo dos Santos Carrasco, Mónica Leonor Morais Rodrigues, Nuno Filipe Alves Ferreira, Paulo Alexandre Russo da Silva, Paulo Fernando Martins Ferreira, Paulo José Veríssimo de Brito, Pedro Jorge Carvalho Martinho, Pedro Jorge Ribeiro Félix, Pedro Miguel Lima Baptista, Ricardo Jorge da Silva, Ricardo Manuel Simões Abrunhosa, Rúben Filipe Merendeira dos Santos, Rui Jorge Graça Gambôa Antunes, Rui Manuel Colares Custódio, Rui Pedro de Oliveira Trovão, Siumara Solange do Rosário Candé, Vera Lúcia Bruno Gonçalves Martins e Vladimira Maria da Cunha Bernardes em 17-10-2011, Gonçalo Garcia Sacadura Matos, Júlio Angelino Alviza e Rui Manuel Gonçalves da Silva em 01-11-2011, António Joaquim Miranda Saraiva Simões e Tiago Miguel da Silva Mateus em 02-11-2011, Ulisses Pina Sanches em 15-11-2011.
Pintor
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 12-09-2011
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
Diogo Barradas Talaia e Fernando Manuel Nunes Reis em 03-10-2011.
Serralheiro Civil
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 23-09 e 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
Júlio Bandeira Duarte em 03-10-2011 e Jorge Fernando Martinho Nogueira Silva em 15-11-2011.
2.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 2
Forno Crematório
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 01-09-2011 (*)
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
André Filipe Barradas Carneiro em 15-09-2011.
3.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 3
Auxiliar Administrativo
AA publicado no DR n.º 172 de 04-09-2009 - CTI autorizado em 07-12-2010
LUOF publicada no DR n.º 248 de 24-12-2010
Dulce Maria Santos Matias em 02-05-2011.
Forno Crematório
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 01-09-2011 (*)
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
Paulo Sérgio Amorim Martins em 15-09-2011.
Motorista de Ligeiros
AA publicado no DR n.º 147 de 31-07-2009 - CTI autorizado em 20-10-2011
LUOF publicada no DR n.º 138 de 19-07-2010
João Paulo Camacho Janeiro em 15-11-2011.
5.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 5
Electricista
AA publicado no DR n.º 84 de 02-05-2011 - CTI autorizado em 19-09-2011
LUOF publicada no DR n.º 198 de 14-10-2011
Nuno Miguel da Conceição Martins em 01-11-2011.
14-12-2011. - O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Dr. José Manuel Raposo Gonçalves.
305474794