Deliberação (extracto) n.º 2316/2011
Por Deliberação do Conselho Directivo, n.º 144/11, de 2 de Novembro, homologada pelo Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social em 3 de Novembro, foi nomeado Director de Segurança Social do Centro Distrital de Viseu, serviço do Instituto da Segurança Social, I. P., Joaquim António Ferreira Seixas, com efeitos a 3 de Novembro de 2011.
9 de Dezembro de 2011. - Pelo Conselho Directivo, a Presidente, Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
Joaquim António Ferreira Seixas, licenciado em Direito, pela Universidade de Coimbra, e em Matemática e Desenho pela Universidade de Aveiro, mestre em Educação, na área de Informática, pela Universidade do Minho, é professor efectivo do quadro de nomeação definitiva da Escola Secundária Alves Martins, em Viseu. Do seu curriculum profissional salienta-se:
1 - De 1 de Julho de 1992 a 31 de Agosto de 1993 nomeado Vogal do Conselho Directivo do Centro Regional de Segurança Social de Viseu
2 - De 1 de Setembro de 1993 a 6 de Junho de 1996 nomeado Vogal do Conselho Directivo do Centro Regional de Segurança Social do Centro, sediado em Coimbra;
3 - Professor Adjunto equiparado do Instituto Politécnico de Viseu, nas áreas de Matemática e Estatística, tendo exercido funções na Escola Superior de Educação, de 1985 a 1990 e na Escola Superior Agrária, de 1994 a 2003;
4 - Presidente da Assembleia Municipal de Sernancelhe, de 1993 a 2001;
5 - Presidente do Conselho Pedagógico da Escola Superior Agrária de Viseu, de 2001 a 2003;
6 - Membro do Conselho Científico da Escola Superior Agrária de Viseu, de 2001 a 2003;
7 - Membro da Comissão de Planeamento e Estratégia do Instituto Politécnico de Viseu, em 2000;
8 - Membro do Conselho Geral da Escola Secundária Alves Martins, desde 2009;
10 - Coordenador Nacional das Olimpíadas Portuguesas de Matemática, de 2000 a 2003.
205472339