Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado de 7 de Julho de 2011, no uso de competências delegadas e na sequência da abertura de procedimento para recrutamento para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau - Director do Departamento de Recursos Humanos, publicitado no Diário da República 2 Série, n.º 101, de 25 de Maio de 2011, na Bolsa de Emprego Público na mesma data e no Jornal "Correio da Manhã", de 28 de Maio de 2011, depois de terminado o procedimento concursal, com base na proposta de nomeação elaborada pelo júri do concurso, e nos termos o n.º 5 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, a escolha recaiu na candidata Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, dado que a mesma reúne os requisitos legais e perfil adequado para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço.
Assim, nos termos do n.os 8 e 9 do artigo 21.º da referida Lei 2/2004, é provida a licenciada Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro para o cargo de Directora do Departamento de Recursos Humanos, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, a partir de 7 de Julho de 2011 e por urgente conveniência de serviço,
Nota Curricular
Nome = Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro
Habilitações Académicas = Licenciatura em Direito, concluída em 1989.
Experiência Profissional:
Em 01.10.91 - Contrato Administrativo de Provimento como estagiária da carreira técnica superior - Jurista nesta Câmara Municipal.
Em 04.03.1993 - técnica superior Jurista de 2.ª Classe.
Em 06.01.1997 - técnica superior Jurista de 1.ª Classe.
Em 04.01.2001 - técnica superior Principal.
Em 04.02.2005 - técnica superior Jurista Assessora.
Em 18.03.2008 - Chefe da Divisão de Contencioso, em regime de comissão de serviço.
Em 04.01.2011, - Directora do Departamento de Recursos Humanos, em regime de substituição.
De 01 de Fevereiro de 1995 a 31 de Julho de 1999 - jurista na Direcção dos Serviços de Justiça de Macau (DSJ); nesses mesmos serviços exerceu as funções de chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de substituição, de 20/05/1996 a 9/12/1997.
De 11 de Maio de 2001 a 23 de Outubro 2002 - jurista na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM)
Formação Profissional = participou em várias acções de formação, relacionadas com as áreas funcionais para a qual é provida, num total de mais de 400 horas.
8 de Setembro de 2011. - O Vereador de Recursos Humanos, por delegação de competências conforme despacho de 6 de Janeiro de 2011, Dr. José Augusto Ferreira Araújo.
305197506