Nomeação de um cargo de direcção intermédia de 2.º Grau
Dr. José Emílio Pedreira Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Monção, no uso das competências que lhe confere o artigo 68.º da Lei 169/1999, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, determina o provimento no cargo de direcção intermédia de 2.º grau em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2011, renovável por iguais períodos de tempo o Arquitecto Pedro Miguel Monteiro Álvaro Mesquita Dinis, candidato ao procedimento aberto por Aviso 13131/2011 publicado na 2.ª série do Diário da República de 22 de Junho de 2011 para um lugar de Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, uma vez que o candidato demonstrou possuir o perfil de competências necessário para o cargo a prover ou seja, a capacidade para equacionar soluções, dar orientações e tomar medidas, assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas, a capacidade para reconhecer e valorizar o potencial individual dos colaboradores e promover de forma permanente a aprendizagem e actualização profissional; capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, aderir a novos processos de gestão e de funcionamento e apoiar activamente a sua implementação; capacidade para integrar o contributo das suas funções no sentido da missão, valores e objectivos do serviço, exercendo-as de forma disponível e diligente bem como a capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e com visão crítica.
Nota Relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
Licenciado em Arquitectura, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, em 30 de Setembro de 1988, exerceu as seguintes funções:
No Município de Monção, de 1 de Março de 1995 a 3 de Novembro de 2004, como Técnico Superior da Divisão de Obras e Urbanismo;
No Município de Monção, de 4 de Novembro de 2004 a 31 de Julho de 2011, como Técnico Superior Responsável pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;
11 de Agosto de 2011. - O Presidente da Câmara, Dr. José Emílio Pedreira Moreira.
305021524